Reports for Roland Zbinden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Zbinden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006135266, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dekostop GmbH, in Köniz, CHE-323.066.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567047).
Statutenänderung:
13.09.2024.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 1, 3114 Wichtrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Roland, von Guggisberg, in Schliern b. Köniz (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Martin, von Brienz (BE), in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3567047, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dekostop GmbH, bisher in Kleinbösingen, CHE-323.066.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 01.10.2014, Publ. 1742929).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Roland Zbinden, Fuhrenstrasse 19, 3098 Schliern b. Köniz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Tauchsportfachgeschäfts insbesondere mit Ausrichtung auf das Technische Tauchen und für professionelle Taucher. Sie bezweckt den Import, Export und Handel mit Sportartikeln, vor allem mit Tauch- und Wassersportartikeln. Sie kann Reparaturen, Revisionen und Unterhalt von Sportartikeln durchführen, sowie die Vermietung von Sportmaterial vornehmen. Sie bezweckt den Betrieb einer Pressluft- und Mischgas-Füllstation. Die Gesellschaft bezweckt das Vermitteln, Organisieren und Durchführen von Kursen, Sportevents und Reisen. Die Gesellschaft kann Tauchaufträge ausführen sowie Unterwasserbauarbeiten. Sie bezweckt durch die Expertentätigkeit die Erstellung von Gutachten, Weiterentwicklung von Tauchartikeln und Bewertung von speziellen Unterwasservorhaben. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Daniela, von Fribourg, in Kleinbösingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Martin, von Brienz (BE), in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zbinden, Roland, von Guggisberg, in Schliern b. Köniz (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wabern (Köniz)].