Reports for Oscar Zandonella Maiucco
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oscar Zandonella Maiucco
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Berne, (36)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Bern, in B e r n , Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland usw, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.1999, S. 904).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Statuten Hauptsitz neu:
09.12.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drabbe, Michael John, von den Niederlanden, in Den Haag (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bülte, Ulf Dr., von Wallisellen, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pestoni, André, von Salorino, in Fraubrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Steiger, Niklaus, von Bern, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Hoop Scheffer, Boudewijn J., von den Niederlanden, in Luxemburg (L), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Erich, von Hofstetten-Flüh, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, von den Vereinigten Staaten von Amerika, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann,Werner, von Bülach, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuiper, Joost Ch. L., von den Niederlanden, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Beat Dr., von Zürich und Mosnang, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Hans Eugen, von Baden und Gebenstorf, in Stetten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor];
Himmel, Reto, von Baden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Isoz, Hans Peter, von Winterthur und Château-d'Oex und Winterthur, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Müller, Roland, von Lengnau AG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Kurt, von Langnau im Emmental, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Van Lennep, Reinout F., von den Niederlanden, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vogel, Jürg, von Wangen an der Aare, in Matten bei Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Wartenweiler, Hans, von Schönholzerswilen, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Flückiger, Ursula, von Huttwil, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Grund bei Gstaad].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Basel, in Basel, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.1998, S. 5186), Aktiengesellschaft.
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zandonella Maiucco, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, Bürger der USA, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
ABN Amro Bank (Schweiz), in Zürich, Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.1998, S. 7635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Regula, von Zürich und Walzenhausen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Hanspeter, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Mc Guire, Peter, Bürger der USA, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watanabe, Lori, Bürgerin der USA, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
De Vito, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssling, Monika, von Matzingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Stäheli, Monika, in Schlieren].