Reports for Riste Yovev
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Riste Yovev
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005078253, Commercial Registry Office Berne, (36)
farbenberg AG, in Muri bei Bern, CHE-193.054.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638548).
Statutenänderung:
12.01.2021.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
c/o Riste Yovev, Oberburgstrasse 110, 3400 Burgdorf.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach, 3074 Muri b. Bern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baiksté, Jelena, litauische Staatsangehörige, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yovev, Riste, bulgarischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004585338, Commercial Registry Office Berne, (36)
MiRi Transport GmbH, in Thun, CHE-209.578.329, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yovev, Riste, bulgarischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasic, Mihailo, österreichischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4052209, Commercial Registry Office Berne, (36)
M-TRANS GmbH(M-TRANS S.à.r.l.) (M-TRANS S.a.g.l.) (M-TRANS Ltd liab. co), in Thun, CHE-209.578.329, Langestrasse 3, 3603 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den gewerbsmässigen Abschluss und die Durchführung von Speditions-, Fracht- und Kommissionsgeschäften, Paketzustellung, Kurierdiensten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 05.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vasic, Mihailo, österreichischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Yovev, Riste, bulgarischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.