Reports for Jürg Wyss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Wyss
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Wyss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2167779, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käserei Eyweid AG, in Zäziwil, CHE-380.589.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1694893).
Domizil neu:
Oberthalstrasse 17, 3532 Zäziwil. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glauser, Christoph, von Mötschwil, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konolfingen];
Glauser, Michael, genannt Mike, von Mötschwil, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Jürg, von Arni BE, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Andreas, von Arni BE, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle.
Publication number: 6209572, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jumi GmbH (Jumi S.à.r.l.), in Konolfingen, CH-035.4.035.497-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 3, Publ. 5862444).
Statuten neu:
18.05.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.05.2011 und Bilanz per 31.03.2011 mit Aktiven von CHF 2'498'185.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'354'621.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 6'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 20.00.
Firma neu:
Jumi AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jumi S.A.).
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 20.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [Streichung der Bemerkung betreffend Pflichten, da nicht mehr zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Michael, von Mötschwil, in Boll (Vechigen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wüthrich, Bernhard, von Trub, in Konolfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wyss, Jürg, von Arni BE, in Boll (Vechigen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4), in Köniz, Revisionsstelle.
Publication number: 5862444, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jumi GmbH, in Konolfingen, CH-035.4.035.497-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 5, Publ. 5152986).
Statutenänderung:
13.10.2010.
Stammkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Michael, von Mötschwil, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:in Münsingen und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Wüthrich, Bernhard, von Trub, in Konolfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:in Mirchel und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Wyss, Jürg, von Arni BE, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:in Münsingen und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00].