Reports for Eleonore Wüst-Vollmar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eleonore Wüst-Vollmar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1940249, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Crimar GmbH, in Wil SG, CHE-101.280.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6660958).
Firma neu:
Crimar GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Guido Franz, von Oberriet SG, in Flims Dorf (Flims), Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gattières (FR), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wüst-Vollmar, Eleonore, von Oberriet SG und Wil SG, in Flims Dorf (Flims), Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: von Wil SG, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6660958, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Crimar GmbH, in Wil SG, CH-320.4.048.396-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 21, Publ. 5089330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Christoph, von Oberriet SG, in Vesinet (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Vollmar, Eleonore, von Oberriet SG und Wil SG, in Flims Dorf (Flims), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Wüst, Guido Franz, von Oberriet SG, in Gattières (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5089330, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Crimar GmbH, in Wil SG, CH-320.4.048.396-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2007, S. 12, Publ. 4091346). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Christoph, von Oberriet SG, in Vesinet (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Wil SG];
Wüst-Vollmar, Eleonore, von Oberriet SG und Wil SG, in Flims Dorf (Flims), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Wil SG].