Reports for Roland Wisler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Wisler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005449095, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Pletscher + Co. AG, in Schleitheim, CHE-101.718.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Armin, von Wilchingen, in Wilchingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmeister, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Stühlingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wisler, Roland, von Sumiswald, in Wilchingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3708011, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Wisler Bauleitungen GmbH, in Wilchingen, CHE-148.948.553, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215461).
Firma neu:
Wisler Bauleitungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wisler-Tögel, Manuela-Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Wilchingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wisler, Roland, von Sumiswald, in Wilchingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1215461, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Wisler Bauleitungen GmbH, in Wilchingen, CHE-148.948.553, Zinggenstrasse 24, 8217 Wilchingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Bauleitungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wisler, Roland, von Sumiswald, in Wilchingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wisler-Tögel, Manuela-Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Wilchingen, mit Einzelunterschrift.