Reports for Gustav A. Wirz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gustav A. Wirz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6919232, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wirz Consulting GmbH, in Bottighofen, CH-440.4.015.579-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2009, S. 19, Publ. 4948410).
Firma neu:
Wirz Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Gustav, von Solothurn, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 169'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wirz, Hedwig, von Solothurn, in Bottighofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6694012, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CH-020.3.023.511-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, S. 0, Publ. 6609686).
Statutenänderung:
26.04.2012. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2012 die mit Beschluss vom 19.10.2000 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Gustav, von Solothurn, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otth, Paul, von Innertkirchen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Dr. Beat E., von Lauperswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Dr. Richard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rankweil (A), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Vanessa, von Eschenbach LU, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5140580, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
NETadvisers AG, in Tägerwilen, CH-440.3.012.642-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 19, Publ. 4990350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Gustav A., von Solothurn, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattner, Jakob, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.