Reports for Dino Wintsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dino Wintsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006090343, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vinfinity Schweiz GmbH, in Risch, CHE-268.424.199, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2024, Publ. 1006076962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Pascal, von Zürich, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wintsch, Dino, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005360926, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Casa Poli II GmbH, in Mönchaltorf, CHE-358.237.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005045982).
Statutenänderung:
03.12.2021.
Firma neu:
Genuss Mensch Store GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Einkauf, Verkauf, Import, Export und Lagerung von Weinen, Spirituosen und anderen Genuss- und Lebensmittel sowie Engros und Detailhandel mit diesen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poli, Hans-Peter, von Wetzikon (ZH), in Bäretswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Billeter, Jon-Andri, von Männedorf, in Mönchaltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fenner, René, von Buchs (ZH), in Volketswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusconi, Riccardo, von Onsernone, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bongi, Marco, von Mönchaltorf, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schatt, Hansjörg, von Maur, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wintsch, Dino, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005339811, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Iberg Immobilien AG, in Uster, CHE-386.432.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, S.0, Publ. 3549101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Maja, von Dietlikon und Niedermuhlern, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Lukas, von Wald (ZH), in Fischenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Dino, von Hombrechtikon und Dietlikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].