Reports for Urs Willi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Willi
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Willi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1431103, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dornbracht Schweiz AG, in Aarburg, CHE-107.899.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7169188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Urs, von Lostorf, in Kappel SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dihlmann, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heldens, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Bretzfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berisha, Ardian, von Bern, in Hinterkappelen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 970687, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Sadorex Holding AG, in Kappel SO, CH-249.3.001.402-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 20, Publ. 4791136).
Domizil neu:
Bornstrasse 7, 4616 Kappel SO.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teitler, Dr. Eric, von Zürich und Untereggen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Urs, von Lostorf, in Kappel SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Willi, Marlise, von Lostorf, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7169188, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sadorex Handels AG, bisher in Kappel SO, CHE-107.899.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 20, Publ. 4792730).
Gründungsstatuten:
29.05.1997.
Statutenänderung:
15.03.2013.
Firma neu:
Dornbracht Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Letziweg 9, 4663 Aarburg.
Zweck neu:
Handel mit, Vertretung, Import und Export sowie Herstellung von Artikeln des Sanitär-, Bade- und Küchenbereiches;
kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, solche Unternehmungen gründen oder erwerben, Zweigstellen und Filialen errichten sowie Grundstücke erwerben und sich an solchen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teitler, Dr. Eric, von Zürich und Untereggen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Thomas, von Flüelen, in Reiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruffieux, Daniel, von Bussy-Chardonney, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Urs, von Lostorf, in Kappel SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Dihlmann, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berisha, Ardian, von Bern, in Hinterkappelen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CHE-105.832.468), in Opfikon, Revisionsstelle.