Reports for Sibylle Wieser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sibylle Wieser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1487951, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-105.837.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1059029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, André, von Oberhof, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Sibylle, von Wasterkingen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röhler, Dr. Klaus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hesse, Tara, von Basel, in Islisberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wydler, Beatrice, von Küsnacht ZH, in Oberiberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg];
Hochuli, Samuel, von Reitnau, in Meilen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frisco, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smoni, Marvin, von Cadenazzo, in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1077223, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, in Wallisellen, CH-020.3.907.697-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Walter, von Zürich und Biberstein, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Sibylle, von Wasterkingen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vadala, Frank, von Ostermundigen, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Gerhard, von Meggen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Körber, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich;
Cellarius, René, von Vechigen, in Leissigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Brigitte, von Langnau im Emmental, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Philippe, von Rapperswil BE, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Kühne, Silvan, von Gommiswald, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Daniel, von Engelberg, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1069067, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CH-660.0.017.924-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178724).
Statutenänderung:
24.06.2013.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Walter, von Zürich und Biberstein, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Sibylle, von Wasterkingen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vadala, Frank, von Ostermundigen, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Gerhard, von Meggen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Körber, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Silvan, von Gommiswald, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Daniel, von Engelberg, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.