Reports for Dr. Hans Widmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Hans Widmer
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Hans Widmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005750548, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mina AG, in Steinhausen, CHE-104.398.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wander, Georg Friedrich Theodor, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005733689, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BGS Treuhand + Immobilien AG, in Zofingen, CHE-102.946.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701903).
Statutenänderung:
19.04.2023.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Tödiweg 10, 4852 Rothrist.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Treuhand und Beratung im Immobiliensektor. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte durchführen und tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann auch Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Verwaltung Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Hans-Rudolf, von Gondiswil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Ulrich, von Linden, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klaus, Daniel, von Uerkheim, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005715688, Commercial Registry Office Aargau, (400)
deconta Gerätetechnik AG, in Rothrist, CHE-112.331.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schauenburg, Florian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reidegeld, Volker Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.