Reports for Dominik Wey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dominik Wey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006118236, Commercial Registry Office Zug, (170)
Validad AG, in Zug, CHE-199.731.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, S.0, Publ. 3005431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, André, von Ebnat-Kappel und Näfels, in Hagendorn , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Dominik, von Sursee, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005952408, Commercial Registry Office Zug, (170)
Present-Service Henckel von Donnersmarck & Co, in Zug, CHE-107.889.539, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Dominik, von Sursee, in Oberkirch, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 66'176.00 [bisher: Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, André, von Ebnat-Kappel und Glarus Nord, in Cham, Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 18'750.00 [bisher: Kommanditär, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Textor, Benjamin Tobias, von Feuerthalen, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005924595, Commercial Registry Office Zug, (170)
Eco Generation GmbH, in Cham, CHE-228.083.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816903).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chollerstrasse 3, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solomita, Renato, von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Present-Service Henckel von Donnersmarck & Co (CHE-107.889.539), in Zug, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Wey, Dominik, von Sursee, in Oberkirch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].