Reports for Anita Nicole Werren
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Anita Nicole Werren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005985341, Commercial Registry Office Berne, (36)
eMotions-Switzerland GmbH, in Lauperswil, CHE-270.168.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583253).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Hofmann, Jutta Christel, deutsche Staatsangehörige, in Emmenmatt (Lauperswil), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Moser, Michel, von Arni (BE), in Emmenmatt (Lauperswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hess, Jasmin, von Grosshöchstetten, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren, Anita Nicole, von Winterthur, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005369426, Commercial Registry Office Berne, (36)
W-Creators GmbH (W-Creators Sàrl) (W-Creators Sagl) (W-Creators LLC), in Vechigen, CHE-130.070.282, Oberfeldstrasse 59a, 3067 Boll, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Buchführung, Steuern, Gestaltung von Webseiten und Drucksachen aller Art, Beratung, Coaching, Schulung, Teamentwicklung, Kommunikation, Standortbestimmung und berufliche Neuorientierung. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2021 und Bilanz per 30.06.2021 von Anita Nicole Werren, in Boll (Vechigen), Aktiven von CHF 11'172.20 und Fremdkapital von CHF 192.50 ihres nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 109 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 79.70 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Werren, Anita Nicole, von Winterthur, in Boll (Vechigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Walder, Christof Oliver, von Obersaxen Mundaun, in Boll (Vechigen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Walder, Tobias Sascha, von Obersaxen Mundaun, in St. Antoni (Tafers), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004795404, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
OBT AG, in St. Gallen, CHE-109.029.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Marcel, von Günsberg und Solothurn, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Carole, von Trub, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briner, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruderer, Selina, von Speicher, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Dominique, von Safiental, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dussling, Helen, von Bargen (BE), in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Andreas, von Gsteig, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinterkappelen (Bern)];
Loch, Patrick, von Geroldswil, in Othmarsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandi, Carlo, von Baden, in Birr, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Werren, Anita, von Winterthur, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.