Reports for Martin Wernli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Wernli
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Wernli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6437464, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Max Wernli AG, Bau- und Möbelschreinerei, Küchenbau, in Gebenstorf, CH-400.3.010.625-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6851).
Statutenänderung:
22.11.2011.
Zweck neu:
Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Küchenbau;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven (ohne Liegenschaften), gemäss Bilanz vom 31.12.1991 und Vertrag vom 16.06.1992, der Einzelunternehmen 'Max Wernli', in Gebenstorf, zum Preise von CHF 112'621.90, wovon CHF 100'000.-- als Sach-einlage angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof & Bischof AG, Treuhandgesellschaft, Steuer- und Unternehmensberatung (CHE-107.122.171), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Max, von Mettauertal, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Hottwil, in Gebenstorf];
Wernli, Martin, von Mettauertal, in Hottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Hottwil].