Reports for Jürg Wernli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Wernli
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Wernli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1438595, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PLANANDO AG, in Möhlin, CHE-115.421.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 2, Publ. 5695820).
Firma neu:
PLANANDO AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Jürg, von Basel und Thalheim AG, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5695820, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PLANANDO AG, in Möhlin, CH-400.3.032.519-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 1, Publ. 5497490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werren, Arjan, von Diemtigen, in Innertkirchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Jürg, von Basel und Thalheim AG, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5497490, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PLANANDO AG, in Möhlin, CH-400.3.032.519-0, Helvetierstrasse 13, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2010.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Technologie, Engineering, Projektmanagement, Beratung und Geschäftsführung anderer Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wernli, Jürg, von Basel und Thalheim AG, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werren, Arjan, von Diemtigen, in Innertkirchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahrer Treuhand AG (CH-400.3.021.635-5), in Möhlin, Revisionsstelle.