Reports for Christof Adam Wenta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christof Adam Wenta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005443910, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PG Immo-Bau AG, in Zürich, CHE-174.694.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gazke, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenta, Christof Adam, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005231511, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PG Immo-Bau AG, in Egg, CHE-174.694.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180401).
Statutenänderung:
17.05.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gazke, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lenz, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Birmenstorf (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raber, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenta, Christof Adam, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005202785, Commercial Registry Office Zug, (170)
Flück Bau GmbH, bisher in Vorderthal, CHE-303.773.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006764).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gazke, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Wladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Birmenstorf (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenta, Christof Adam, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raber, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].