Reports for Renate Wendelspiess
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Renate Wendelspiess
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005061248, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HAARKULT, Andrea Napoletano, Sonja Spreiter & Renate Wendelspiess, in Pratteln, CHE-111.746.713, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, S.0, Publ. 2294671).
Firma neu:
HAARKULT, Andrea Napoletano & Sonja Spreiter KLG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendelspiess, Renate, von Wegenstetten, in Rickenbach BL, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3910046, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Andrea Napoletano, Fränzi Schuster & Sonja Spreiter HAARKULT, in Pratteln, CH-280.2.007.727-5, Führung eines Coiffeur-Salons, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2004, S. 7).
Firma neu:
HAARKULT, Andrea Napoletano, Franziska Ryf, Sonja Spreiter & Renate Wendelspiess.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryf, Franziska genannt Fränzi, von Bannwil, in Tenniken, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuster, Franziska genannt Fränzi, von Neunkirch und Bannwil, in Füllinsdorf];
Wendelspiess, Renate, von Wegenstetten, in Rickenbach BL, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3564694, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HaarMonia GmbH, bisher in Pratteln, CH-280.4.004.503-2, Betrieb eines Coiffeursalons, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2001, S. 3223).
Statutenänderung:
19.09.2006.
Sitz neu:
Gelterkinden.
Domizil neu:
Bohnygasse 8, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendelspiess, Renate, von Wegenstetten, in Hölstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürrenberger, Caroline, von Diegten, in Rickenbach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dürrenberger, Magdalena, von Diegten, in Rickenbach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.