Reports for Christian Lothar Welle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Lothar Welle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004628637, Commercial Registry Office Aargau, (400)
CTINVENT AG, in Meisterschwanden, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, S.0, Publ. 1780919).
Firma neu:
CTINVENT AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CTINVENT SA en liquidation) (CTINVENT Ltd. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1780919, Commercial Registry Office Aargau, (400)
CTINVENT AG, bisher in Sarnen, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652764).
Gründungsstatuten:
13.04.2011.
Statutenänderung:
18.09.2014, 13.10.2014.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Brüggliweg 5, 5616 Meisterschwanden.
Zweck neu:
Entwicklung und Fabrikation von Merchandise-Produkten sowie Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Daniel, von Sarnen, in Ramersberg (Sarnen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6652764, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
CTINVENT AG, in Sarnen, CH-140.3.003.843-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6128762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Felix, von Meisterschwanden, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.