Reports for Edwin Keith Weggenmann
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edwin Keith Weggenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1162033, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Red + White Security GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.025.661-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7141006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Villingen-Schwenningen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Willi Hans Peter, von Widnau, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7141006, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Red + White Security GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.025.661-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, Publ. 6449648).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 208, 8500 Frauenfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Silvio, von Rüegsau, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rieser, Markus, von Büttenhardt, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RED + WHITE INTERNATIONAL INC, in Florida (US), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sieber, Willi Hans Peter, von Widnau, in Schaffhausen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Villingen-Schwenningen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4783528, Commercial Registry Office Zug, (170)
leasing.99 (Schweiz) AG, bisher in Affeltrangen, CH-440.3.020.905-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 11, Publ. 4336708).
Gründungsstatuten:
05.02.2008.
Statutenänderung:
21.11.2008.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Zweck neu:
Durchführung von Leasinggeschäften und Handel mit beweglichen Wirtschaftsgütern aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, so können die Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Affeltrangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozon, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Treuhandbüro Norbert Hutter AG (CH-020.3.019.864-9), in Elgg, Revisionsstelle (wie bisher);
Dommann, Rolf, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.