Reports for Sibylle Weber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sibylle Weber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3707671, Commercial Registry Office Zug, (170)
3W Holding AG, in Zug, CHE-342.447.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, Publ. 6455340).
Domizil neu:
c/o Weber-Vonesch Transport AG, Chollerstrasse 3, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Sibylle, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Silvan, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vassalli, Philipp, von Zürich, in Kloten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Remo, von Ilanz/Glion, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Rolf, von Sachseln, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marcel, von Birrhard, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3699487, Commercial Registry Office Zug, (170)
Weber-Vonesch Transport AG, in Zug, CHE-408.723.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3659309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Sibylle, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Silvan, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Walter, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A + Z Treuhand und Beratung (CH-170.3.027.886-2), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vassalli, Philipp, von Zürich, in Kloten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Remo, von Ilanz/Glion, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Rolf, von Sachseln, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marcel, von Birrhard, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-461.581.835), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: 2545781, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Cargo Service CSA AG, bisher in Zug, CHE-100.132.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500345).
Gründungsstatuten:
12.05.1989.
Statutenänderung:
01.12.2015.
Firma neu:
Leva AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Grossmatte 22, 6014 Luzern.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Sibylle, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Andreas Bernhard, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.