Reports for Annette Christa Weber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Annette Christa Weber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2938611, Commercial Registry Office Berne, (36)
AIRTIME Action GmbH, in Lauterbrunnen, CHE-101.014.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, Publ. 4720864).
Statutenänderung:
28.06.2016.
Firma neu:
doppio fooddesign gmbh.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants und Cafés sowie die Beratung und das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Caterings. Die Gesellschaft bezweckt ferner das Führen einer Galerie und Kunstwerkstätte sowie das Erbringen aller damit zusammenhängender Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Beratung, die Organisation und die Durchführung von Events und Ausstellungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Daniela, von Grindelwald, in Matten bei Interlaken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brunner, Bernhard, von Lauterbrunnen, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Annette, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bodmer, Frederik, von Därligen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2235645, Commercial Registry Office Berne, (36)
Volver AG, in Bern, CHE-114.952.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, Publ. 6437496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Annette Christa, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6437496, Commercial Registry Office Berne, (36)
Volver AG, in Bern, CH-036.3.045.148-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 6, Publ. 5504824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bielmann, Benedikt, von Rechthalten, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel-Walker, Katharina, von St. Stephan, in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Annette Christa, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, David, von St. Stephan, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].