Reports for Zoran Wanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Zoran Wanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005580476, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
ALENISI GmbH, bisher in Oberuzwil, CHE-225.739.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005351145).
Statutenänderung:
05.10.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Platz 245, 9428 Walzenhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexakis, Christos, von Onex, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alexakis, Zoi, von Onex, in Münchwilen TG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005427910, Commercial Registry Office Zurich, (20)
"West & East" Democracy, Development, Dialog Academy, in Zürich, CHE-114.613.238, Verein (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004790271, Commercial Registry Office Zurich, (20)
"West & East" Democracy, Development, Dialog Academy, in Zürich, CHE-114.613.238, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feyzullazade, Afag, aserbaidschanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feyzullazade, Nigar, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: aserbaidschanische Staatsangehörige, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Wanner, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Hugo, von Rapperswil (BE), in Kallern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.