Reports for Franz Wandeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franz Wandeler
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Wandeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004641605, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch, in Neuenkirch, CHE-102.121.141, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2895967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs, von Emmen, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandeler, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004565294, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT RIPPERTSCHWAND, in Neuenkirch, CHE-102.221.268, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, S.0, Publ. 2616361).
Firma neu:
WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT RIPPERTSCHWAND in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stofer, Werner, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wandeler, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 4609386, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Rippertschwand, in Neuenkirch, CH-100.5.009.212-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1991, S. 3980).
Domizil neu:
c/o Bruno Kneubühler, Rippertschwand, 6206 Neuenkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Rosalia, von Engelberg, in Neuenkirch, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Bruno, von Neuenkirch und Willisau, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckli, Hans, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wandeler, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stofer, Werner, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].