Reports for Rudolf Vontobel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Vontobel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005149741, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IBM Schweiz AG, in Zürich, CHE-105.977.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Rudolf, von Zürich und Mettmenstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neddam, Lisa, französische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4749248, Commercial Registry Office Berne, (36)
IBM Schweiz AG, Zweigniederlassung Bern, in Muri bei Bern, CH-035.9.008.602-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2007, S. 5, Publ. 4126798).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.912.549-3.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 19.04.1927].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Hans-Jürg Roth, Thomas Klein, Daniel Rüthemann, Markus Arthur Schüttel, Susanne Ruoff, Rudolf Vontobel, Isabelle Welton und Heinrich Zetlmayer von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Hans-Jürg, von Zürich, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Thomas, von Kilchberg ZH, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüthemann, Daniel, von Mosnang, in Mettmenstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüttel, Markus Arthur, von Bern, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruoff, Susanne, von Oberengstringen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vontobel, Rudolf, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welton, Isabelle, von Fribourg, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zetlmayer, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4449778, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
IBM Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.000.178-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 6, Publ. 4094224).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-020.3.912.549-3.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: NB. Statutenänderung am Hauptsitz (Tagebuch-Nr. 4071 vom 25.08.1993)] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 04.07.2007].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen in Hauptregister am Hauptsitz: 19.04.1927].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Thomas, von Kilchberg ZH und Frauenfeld, in Au ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Hans-Jürg, von Zürich, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vontobel, Rudolf, von Zürich und Mettmenstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welton, Isabelle, von Fribourg, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüttel, Markus Arthur, von Bern, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüthemann, Daniel, von Mosnang, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruoff, Susanne, von Oberengstringen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zetlmayer, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.