Reports for Konrad von Niederhäusern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Konrad von Niederhäusern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3978637, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der PKZ-Gruppe, in Urdorf, CHE-109.729.763, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838933).
Name neu:
Pensionskasse der PKZ-Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.10.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Niederhäusern, Konrad, von Riggisberg, in Lachen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Daniel, von Beromünster, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenker, Barbara, von Boningen, in Schüpfen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüttimann, Rita, von Rottenschwil, in Oberägeri, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1985711, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der PKZ-Gruppe, in Urdorf, CHE-109.729.763, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6803418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temperli, Peter, von Illnau-Effretikon und Herrliberg, in Egliswil, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bart, Christine, von Radelfingen, in Weisslingen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gambarini, Alessandro, von Tobel, in Gansingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Niederhäusern, Konrad, von Riggisberg, in Lachen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Hasler, Daniel, von Beromünster, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popp, René, von Dietikon, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenker, Barbara, von Boningen, in Schüpfen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Fidinter AG, in Zürich (CH-020.9.900.392-2)].
Publication number: 954221, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PKZ Burger-Kehl & Co. AG, in Urdorf, CH-217.0.530.796-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163166).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Philippe Olivier, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gambarini, Alessandro, von Tobel-Tägerschen, in Ligerz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Temperli, Peter, von Illnau-Effretikon und Herrliberg, in Egliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Niederhäusern, Konrad, von Riggisberg, in Lachen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bart, Christine, von Radelfingen, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hasler, Daniel Jonas, von Beromünster, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schönthal, Alfred, von Gurzelen, in Aesch ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.