Reports for Eric von Gunten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eric von Gunten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005733289, Commercial Registry Office Berne, (36)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft AG, in Bern, CHE-100.118.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682589). [gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand, Peter, von Grindelwald, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Gunten, Eric, von Sigriswil, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Beat, von Dallenwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5763032, Commercial Registry Office Berne, (36)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft AG, in Bern, CH-020.3.916.123-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 5, Publ. 5035320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Eric, von Sigriswil, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Köniz];
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 5035320, Commercial Registry Office Berne, (36)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft (Limmat Compagnie d'Assurances) (Limmat Compagnia di Assicurazioni) (Limmat Insurance Company), bisher in Zürich, CH-020.3.916.123-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 25, Publ. 4024672).
Gründungsstatuten:
23.05.1986.
Statutenänderung:
26.03.2009.
Firma neu:
Limmat Versicherungs-Gesellschaft AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Limmat Compagnie d'Assurances SA) (Limmat Compagnia di Assicurazioni SA) (Limmat Insurance Company Ltd.).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bundesgasse 35, 3011 Bern.
Zweck:
Betrieb von und Beteiligung an Versicherungen und Rückversicherungen aller Art im In- und Ausland, mit Ausschluss des direkten Lebensversicherungsgeschäftes;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.
Liberierung:
CHF 10'000'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im SHAB oder sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen. Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld 'Uebertrag von' bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonatti, Helena, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand, Peter, von Grindelwald, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Odermatt, Beat, von Dallenwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle (wie bisher);
von Gunten, Eric, von Sigriswil, in Köniz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bern].