Reports for Andreas von Gunten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas von Gunten
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas von Gunten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005523773, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Scope Content AG, in Zürich, CHE-307.434.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Andreas, von Sigriswil, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murmann Amirhosseini, Anne-Katherina, von Menziken, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005027485, Commercial Registry Office Zurich, (20)
buch & netz gmbh, in Zürich, CHE-105.477.249, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830156).
Domizil neu:
Limmatquai 84, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Andreas, von Sigriswil, in Kölliken, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prajer, Thomas, von Richterswil, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kingsley-Ampiah, Marvin, deutscher Staatsangehöriger, in Büron, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004919057, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Papiertiger GmbH, in Kölliken, CHE-459.148.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716830).
Statutenänderung:
04.06.2020. 04.06.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 66'335.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'379.39 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Datenschutzpartner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Datenschutzpartner SA) (Datenschutzpartner Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Martin Dominic, von Küsnacht (ZH), in Oetwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Diethelm, Cornelia Adelheid Aloisia, von Schübelbach, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Gunten, Andreas, von Sigriswil, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].