Reports for Carl-Ludwig von Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Carl-Ludwig von Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005795517, Commercial Registry Office Berne, (36)
Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft, in Bern, CHE-107.811.342, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Hans Rudolf, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Fischer, Carl-Ludwig, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Roland, von Rüderswil, in Aeschi SO, Geschäftsleiter, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sinzig, Hanspeter, von Thurnen, in Langenthal, stellvertretender Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lohnstorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haas, Thomas, von Bern, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirz, Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004916048, Commercial Registry Office Berne, (36)
Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft, in Bern, CHE-107.811.342, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720274).
Domizil neu:
Bärenplatz 8, 3011 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Bernhard, von Bern, in Môtier (Vully) (Mont-Vully), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wild, Bruno, von Bern, in Praz (Vully) (Mont-Vully), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boll (Vechigen)];
Brunner, Hans Georg, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebersold, Thomas Dr., von Bern und Freimettigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Norman, von Aarwangen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wacker, Beat, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Fischer, Carl-Ludwig, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Roland, von Rüderswil, in Aeschi SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1080347, Commercial Registry Office Berne, (36)
Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft, in Bern, CH-035.5.000.785-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6694624).
Statutenänderung:
22.04.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berthoud, Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wullschleger, Bernhard, von Bern, in Kirchberg BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Ulrich, von Thunstetten, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hans Georg, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brunner, Hans Georg, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
von Fischer, Carl-Ludwig, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Norman, von Aarwangen, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.