Reports for Roland von Deschwanden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland von Deschwanden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2742619, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Wasserversorgungsgenossenschaft Siebeneich, in Kerns, CHE-102.417.386, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098367).
Domizil neu:
c/o Ettlin Hugo, Siebeneichstrasse 8, 6064 Kerns.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Reto, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Durrer, Peter, von Kerns, in Kerns, Brunnenmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durrer, Sepp, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
von Deschwanden, Roland, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Monika, von Kerns, in Kerns, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ettlin, Hugo, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
von Rotz, Rudolf, genannt Ruedi, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bucher, Bruno, von Kerns, in Kerns, Brunnenmeister, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4658124, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Wasserversorgungsgenossenschaft Siebeneich, in Kerns, CH-140.5.000.743-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2006, S. 9, Publ. 3307238).
Statutenänderung:
23.05.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe den Bau und Betrieb einer Wasserversorgung für das Gebiet Siebeneich, in Ausnützung der eigenen Quellen 'Weid' (auf der Liegenschaft Nr. 475) und 'Haldi' (auf der Liegenschaft Nr. 509), in Wisserlen, welche im Grundbuch eingetragen sind. Die Genossenschaft beschränkt ihre Tätigkeit auf das Gebiet Siebeneich und Teile von Wisserlen, Gemeinde Kerns. Sie ist nicht gewinnorientiert. Eintrag Haftung/Nachschusspflicht gestrichen aufgrund geänderter Eintragungbestimmungen gemäss HRegV Art. 87 Abs. 1 Bst. j. : [gestrichen: Ohne persönliche und solidarische Haftbarkeit.].
Pflichten neu:
Leistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Anteilsbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Reto, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: mit Einzelunterschrift];
Blättler, Sepp, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Durrer, Peter, von Kerns, in Kerns, Brunnenmeister, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Wasservogt];
Durrer, Sepp, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
von Deschwanden, Roland, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3307238, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Wasserversorgungsgenossenschaft Siebeneich, in Kerns, CH-140.5.000.743-4, Bau und Betrieb einer Wasserversorgung für Siebeneich, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 21.04.1997, S. 2649).
Domizil neu:
c/o Reto Bucher, Riebetli, 6064 Kerns.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Werner, von Kerns, in Kerns, Brunnenvogt, mit Einzelunterschrift;
Reinhard, Fritz, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Einzelunterschrift;
Reinhard, Walter, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher, Ignaz, von Kerns, in Kerns, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Rotz, Fritz, von Kerns, in Kerns, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Peter, von Kerns, in Kerns, Wasservogt, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durrer, Sepp, von Kerns, in Kerns, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher, Reto, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blättler, Sepp, von Kerns, in Kerns, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Deschwanden, Roland, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Einzelunterschrift.