Reports for Christian Vollmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Vollmer
Newest SOGC notifications: Christian Vollmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3959315, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MAIREC Schweiz GmbH, in Aarau, CHE-114.326.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6656414).
Firma neu:
MAIREC Schweiz GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Pyrateam Treuhand AG, Bernstrasse 183, 4852 Rothrist. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmer, Christian, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Thomas, von Attelwil, in Zofingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Buchwalder, Kurt, von Kleinlützel, in Rothrist, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3669219, Commercial Registry Office Zug, (170)
ch. vollmer & partner gmbh, in Zug, CHE-110.284.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmer, Michelle, brasilianische Staatsangehörige, in Oftringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Christian, von Zug, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3412845, Commercial Registry Office Zug, (170)
ch. vollmer & partner gmbh, in Zug, CHE-110.284.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmer, Christian, von Zug, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Michelle, brasilianische Staatsangehörige, in Oftringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.