Reports for Marianne Vogt-Sommer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marianne Vogt-Sommer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005779170, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dietisberg Werken AG, in Diegten, CHE-113.705.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt-Sommer, Marianne, von Schafisheim, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1005779171, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dietisberg Wohnen AG, in Diegten, CHE-114.650.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt-Sommer, Marianne, von Schafisheim, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1005023445, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'730 vom 06.11.2020. Dietisberg Werken AG, in Diegten, CHE-113.705.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005020250).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erzer, Andreas, von Seewen, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung];
Vogt-Sommer, Marianne, von Schafisheim, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung].