Reports for Urs Vogelsang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Urs Vogelsang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3541855, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MSW Aviation Service GmbH, in Wohlen (AG), CHE-150.694.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2165491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Florian Jan, von Seeberg, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vogelsang, Max, von Gebenstorf, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2165491, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MSW Aviation Service GmbH, in Wohlen AG, CHE-150.694.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094920).
Statutenänderung:
04.05.2015, 04.05.2015.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Monika, von Gebenstorf, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang, Max, von Gebenstorf, in Wohlen AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Gygax, Florian Jan, von Seeberg, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Straub, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 7094920, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MSW Aviation Service GmbH, in Wohlen AG, CHE-150.694.190, Rigackerstrasse 24, 5610 Wohlen AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2013.
Zweck:
Ausführen von Service- und Reparaturarbeiten aller Art bei Flugzeugen, Fahrzeugen und Maschinenanlagen, Produktion von und Handel mit Leichtbauelementen für die Luft- und Raumfahrt, Kunststoffteilen und ähnlichen Produkten sowie Beratung, Engineering, Planung und Entwicklung von Projekten in diesem Bereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erweben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Werkzeuge und Materialvorräte sowie den operativen Teilbereich Service- und Reparaturarbeiten der MSW Aviation Wohlen AG (CHE-107.342.471), in Wohlen AG zum Preis von höchstens CHF 15'000.00 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.02.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Vogelsang, Max, von Gebenstorf, in Wohlen AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Gygax, Florian Jan, von Seeberg, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogelsang, Monika, von Gebenstorf, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien.