Reports for Phuoc Thien Thong Vo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Phuoc Thien Thong Vo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005709726, Commercial Registry Office Solothurn
Apotheke Drogerie Hägendorf AG, in Hägendorf, CHE-112.981.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vo, Thi Thanh Tuyen, von Burgdorf und Olten, in Hägendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vo, Phuoc Thien Thong, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jorns Treuhand AG, in Oensingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Marcel, von Blumenstein, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Sandra, von Blumenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Franklin, von Lenzburg, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005481779, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
le cocon Beauty AG, in Trimbach, CHE-269.593.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005319163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ill, Adrian Ernst, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vo, Phuoc Thien Thong, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005235498, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Apotheke zum Kreuz AG, in Olten, CHE-135.356.975, Hauptgasse 18, 4601 Olten 1 Fächer, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2021.
Zweck:
Betrieb einer Apotheke. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Apotheke zum Kreuz Th. Vo", in Olten (CHE-113.021.986), gemäss Vertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 30.04.2021 mit Aktiven von CHF 1'097'596.02 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 971'087.22, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 26'508.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vo, Phuoc Thien Thong, von Olten, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vo, Thi Thanh Tuyen, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.