Reports for Markus Vetterli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Vetterli
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Vetterli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005774835, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Iway AG, in Zürich, CHE-108.368.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751345).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Firma neu:
iWay AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und Entwicklungen im Informatik und Telekommunikationsbereich, sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere von technischen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergie mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Sofern nicht explizit etwas Anderes in den Statuten bestimmt ist, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetterli, Markus, von Zürich, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seon].
Publication number: HR02-1005191886, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Iway AG, in Zürich, CHE-108.368.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109501).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Daniel, von Kirchleerau, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Christoph, von Langnau im Emmental, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen];
Vetterli, Markus, von Zürich, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon].
Publication number: HR02-1004531091, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Iway AG, Zweigniederlassung Chur, in Chur, CHE-421.439.065, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4421519).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinkel, Andjela, von Bern, in Chur, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetterli, Markus, von Zürich, in Altendorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.