Reports for René Karl Vetter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: René Karl Vetter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006108318, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Textilreinigung Richterich GmbH, in Laufen, CHE-282.558.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanovská, Mária, slowakische Staatsangehörige, in Wahlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, René Karl, von Affeltrangen, in Wahlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005835145, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Textilreinigung Richterich GmbH, in Laufen, CHE-282.558.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Alexander Boris, von Affeltrangen, in Brislach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romanovská, Mária, slowakische Staatsangehörige, in Wahlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Vetter, René Karl, von Affeltrangen, in Wahlen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3808510, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
HT Finanz-Service GmbH, in Arth, CH-130.4.010.119-0, Dienstleistungen im Finanz- und Vorsorgebereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 13, Publ. 3053796).
Statutenänderung:
23.02.2007. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thieme, Helgrid, von Deutschland, in Allenwinden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Vetter, René, von Affeltrangen, in Laufen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Kurt, von Oberhelfenschwil, in Allenwinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.