Reports for Susanne Vetsch-Lanker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Vetsch-Lanker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3684536, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vetsch Modellbau GmbH, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CH-400.4.018.122-5, Handel mit Modellbauprodukten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.1998, S. 3479).
Statutenänderung:
6.12.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch-Lanker, Susanne, von Grabs und Speicher, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Markus, von Grabs, in Saland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit einer Stammeinlage von CHF 29'000.--].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vetsch Modellbau GmbH, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Höllbündtenstrasse 21, 8964 Rudolfstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.1.1997.
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Handel mit Modellbauprodukten aller Art, Uebernahme von Vertretungen jeder Art, Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Uebertragung von Patenten und Handelsmarken sowie technischer und industrieller Kenntnisse;
kann Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich erwerben, errichten oder sich an solchen direkt oder indirekt beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
Fr.30000.
Liberierung:
Fr.30000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Markus Vetsch, in Rudolfstetten, gemäss Sacheinlagevertrag vom 11. Januar 1997 eine Computeranlage und ein Motorfahrzeug zum Preis von insgesamt CHF 10000.-, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vetsch, Markus, von Grabs, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.29000;
Vetsch-Lanker, Susanne, von Grabs und Speicher, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.1000.