Reports for Christian Stefan Venetz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Stefan Venetz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1735835, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-211.161.482, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian Stefan, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 1588955, Commercial Registry Office Valais, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-106.994.524, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, Publ. 6391096).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.05./26.05.2014 und Inventar per 31.12.2013 gewisse Aktiven von CHF 10'821'575.25 und gewisse Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'773'216.92 auf die Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk (CHE-211.161.482).
Gegenleistung:
Keine.
Domizil neu:
St. Josef Allee 40, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian Stefan, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Venetz, Christian];
Gsponer, Thomas Karl, von Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gsponer, Thomas].
Publication number: 6391096, Commercial Registry Office Valais, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CH-600.6.000.503-5, Verein (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 20, Publ. 5298370).
Domizil neu:
Kantonsstrasse 80, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Hanspeter, von Schmerikon, in Leuk, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.