Reports for Emilia Anna Vasella
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emilia Anna Vasella
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2205671, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gut Aabach GmbH, in Risch, CHE-481.222.581, Aabachweg 3, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2015.
Zweck:
Planung, Ausarbeitung und Bereitstellung von Infrastrukturen für die Führung des Guts Aabach in Risch sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 27.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vasella, Mauro Giovanni, von Poschiavo, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Vasella, Emilia Anna, von Poschiavo, in Risch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Vasella, Flavio Bernardo Placi, von Poschiavo, in Risch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Publication number: 1265585, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Aldava, in Basel, CHE-109.425.487, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1198729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vasella, Daniel, von Poschiavo, in Risch, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vasella, Anne-Laurence, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasella, Emilia, von Poschiavo, in Risch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vasella, Mauro Giovanni, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vasella, Flavio Bernardo Placi, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Kinder in Not, in Basel, c/o Novartis International AG, Lichtstr. 35, 4056 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
5.07.2001.
Zweck:
Linderung von Not von Kindern im In- und Ausland Die Stiftung kann diesen Zweck u. a. durch direkte Unterstützungsleistungen an Kinder bzw. deren Eltern oder durch Beiträge an öffentliche und private Institutionen erfüllen. Im Vordergrund stehen Beiträge für genügende Ernährung, medizinische Grundversorgung und gute Grundausbildung.
Organisation:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Stiftungsrat:
mindestens 3 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Vasella, Daniel, von Poschiavo, in Risch, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vasella, Anne-Laurence, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vasella, Emilia, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.