Reports for Josephus gen. Joop van Meel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josephus gen. Joop van Meel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3379215, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft für touristische Anlagen in der Gemeinde Gsteig, in Gsteig, CHE-103.916.999, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, Publ. 6345056).
Domizil neu:
c/o Martina Lengacher-Oehrli, Pillonstrasse 18, 3785 Gsteig b. Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchten, Toni, von St. Stephan, in Feutersoey (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Hanspeter, von Glarus Süd, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Romang, Fiona, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Graa, Simon, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Meel, Joop, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopfer, Johann, genannt Hannes, von Gsteig und Saanen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schopfer, Hannes, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker, Stefan, von Saanen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengacher-Oehrli, Martina, von Aeschi bei Spiez und Lauenen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trummer-Herrmann, Katrin, von Goumoëns und Adelboden, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Rudolf, von Zweisimmen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldi, Sandra, von Saanen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urfer, Christian, von Bönigen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6336714, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft für touristische Anlagen in der Gemeinde Gsteig, in Gsteig, CH-092.5.008.650-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 24.06.1997, S. 4371).
Statutenänderung:
21.10.2010.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen auf den Namen lautenden Anteilschein von CHF 100.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen im Anzeiger von Saanen. [Streichung des Hinweises über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Die Verwaltung besteht aus 7 bis 9 Mitgliedern.].Gemäss Erklärung vom 01.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Rudolf, von Oberschrot, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Jakob, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Hans Ulrich, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gehret, Urs, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linder, Hanspeter, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichen, Ernst, von Frutigen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchten, Toni, von St. Stephan, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schopfer, Hannes, von Gsteig, in Gsteig, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Hanspeter, von Glarus Süd, in Gsteig, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Romang, Fiona, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Graa, Simon, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
van Meel, Joop, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.