Reports for Dieter Georg Utz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Georg Utz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4701950, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Georg Utz Holding AG, in Bremgarten AG, CH-400.3.909.173-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 2, Publ. 3695646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Nennigkofen, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, Jean-Marc, von Le Locle, in Bremgarten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Utz, Dieter, von Aeschi SO und Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Martin, von Mühleberg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Bruno, von Kerns, in Giswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzberger, Axel, von Bülach, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4258744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dieter Utz Holding AG, bisher in Baden, CH-400.3.914.223-5, Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu Gunsten dieser Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2004, S. 1, Publ. 2287044).
Gründungsstatuten:
13.01.1961.
Statutenänderung:
7.12.2007.
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
c/o Dieter Utz, Seestrasse 150, 8708 Männedorf.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu Gunsten dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann generell alle Geschäfte tätigen, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utz, Dieter, von Aeschi SO und Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle [wie bisher].
Publication number: 3971156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Orgeli Immobilien AG, in Männedorf, CH-020.3.031.073-4, c/o Dieter Utz, Seestrasse 150, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, die Verwaltung und Belastung von Liegenschaften und die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie kann eigene Bauvorhaben realisieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Utz, Dieter, von Aeschi SO und Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.