Reports for Christian Wolfgang Unger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Wolfgang Unger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004683036, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843541).
Statutenänderung:
27.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3254209, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2734693, Commercial Registry Office Zug, (170)
media pine AG, in Baar, CHE-369.402.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Dr. Sebastian Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cohausz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.