Reports for Régis Udressy
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Régis Udressy
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005942050, Commercial Registry Office Valais, (621)
STU - SPORT TUNING UDRESSY Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-100.215.831, société à responsabilité limitée (No. FOSC 210 du 30.10.2019, Publ. 1004748593).
Modification des statuts:
10.01.2024;
10.01.2024.
Nouveau capital social:
CHF 21'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Udressy, Jérôme, de Troistorrents, à Monthey, secrétaire des gérants, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Udressy, Régis, de Troistorrents, à Monthey, associé, secrétaire des gérants, avec signature individuelle, pour 210 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Collombey-Muraz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00].
Publication number: HR02-1005586885, Commercial Registry Office Valais, (621)
MAISON NEUVE S.A., à Collombey-Muraz, CHE-103.250.195, société anonyme (No. FOSC 110 du 10.06.2021, Publ. 1005213336).
Autre adresse:
c/o Lara Albrecht, Rue Tsareire 4, 1955 Chamoson.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Udressy, Régis, de Troistorrents, à Muraz (Collombey-Muraz), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Lüthi, Marcel, de Aigle et Lauperswil, à Aigle, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Barillon, Yannick, de Arni (BE), à Hérémence, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Albrecht, Lara, de Mels, à Chamoson, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1004748588, Commercial Registry Office Valais, (621)
Garage R. Udressy S.A., à Collombey-Muraz, CHE-103.744.439, société anonyme (No. FOSC 129 du 08.07.2015, Publ. 2257795).
Inscription ou modification de personne(s):
Udressy, Julia, de Troistorrents, à Monthey, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Udressy, Justine, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Udressy, Jérôme, de Troistorrents, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Udressy, Régis, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].