Reports for Jörg Tscharner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Tscharner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2862831, Commercial Registry Office Berne, (36)
Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 944981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2456485, Commercial Registry Office Berne, (36)
TSCHARNER-GUT Texte und Konzepte GmbH, in Bern, CHE-305.238.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6982622).
Firma neu:
TSCHARNER-GUT Texte und Konzepte GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6992788, Commercial Registry Office Berne, (36)
Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 5, Publ. 5300026).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polyconsult Holding AG, in Bern (CH-035.3.003.224-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2012 und Bilanz per 30.09.2012. Aktiven von CHF 200'638.39 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich des Marketings, der Kommunikation, der Werbung und die Lösung allgemeiner Informationsprobleme. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 5.6.2000 und Bilanz per 31.12.1999: Teile der Aktiven und Passiven der 'Polyconsult AG' (neu: Polyconsult Holding AG), in Bern, ausmachend Aktiven von CHF 3'895'241.99 und Passiven von CHF 3'312'594.05, zum Preis von CHF 582'647.94, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 332'647.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].