Reports for Jacqueline Tschanz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jacqueline Tschanz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004699832, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SWISSBROKE AG Chur, in Chur, CHE-109.382.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Del Grosso, Armando, italienischer Staatsangehöriger, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Marco, von Haldenstein, in Trimmis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Jacqueline, von Sigriswil, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minger, Olivier Richard, von Fraubrunnen, in Steinhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Andreas, von Altstätten, in Chur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geerlings, Erik, von Brusio, in Grüsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarnutzer, Andrin, von Schiers, in Schiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mager, Denise Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Vilters-Wangs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 731736, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SWISSBROKE AG B & M Partner, in Chur, Betrieb als unabhängiger Versicherungsbroker in den Bereichen der KMU, der öffentlichen Hand, unabhängiger Schadensregulierungen, Riskmanagement usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2001, S. 10268).
Domizil neu:
Stelleweg 4, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Jacqueline, von Sigriswil, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Generalagentur Chur, in Chur, Helvetia Passage 9, 7001 Chur, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
St. Gallen.
Eingetragen im HRG am HS:
20.02.1883 [letzte Publikation: SHAB Nr.16 vom 24.01.1995, S. 441].
Zweck:
Betrieb der Feuerversicherung und jeder andern Art direkter Versicherung sowie Betrieb der Rückversicherung;
ausgenommen bleibt die direkte Lebensversicherung;
die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Hunger, Felix, von Safien und Chur, in Chur, Leiter der Generalagentur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaniel, Josef, von Tinizong, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Rudolf, von Madiswil, in Malix, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Jacqueline, von Sigriswil, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.