Reports for Susanna Tröger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanna Tröger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005635474, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Smith & Smith AG, in Zürich, CHE-262.710.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Alfred, von Schlieren, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lunghini, Enzo, von Gambarogno, in Mezzovico-Vira, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Lena, von Signau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröger, Susanna, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004851698, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Die Teufelhof plus GmbH, bisher in Basel, CHE-114.806.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755530).
Statutenänderung:
03.03.2020.
Firma neu:
Smith & Smith Management GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Grubenstrasse 27, 8045 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Veranstaltungen, insbesondere im kulturellen Bereich sowie der Import und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Wein, Bier und Spirituosen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtenstein, Markus, von Neckertal, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Helbling, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröger, Susanna, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3704841, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Smith & Smith AG, in Zürich, CHE-262.710.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seyffer, Pascal, von Zumikon, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtenstein, Markus, von Neckertal, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tröger, Susanna, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-314.312.594), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].