Reports for Christoph Trinkler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Trinkler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3007979, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Arcape Immobilien GmbH, in Othmarsingen, CHE-195.602.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Urs, von Eggiwil, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Familienaktiengesellschaft Salzmann, in Othmarsingen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
TRIARCH AG, in Zernez, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trinkler, Christoph, von Menzingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Peter, von Eggiwil, in Othmarsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tres Invest AG (CHE-329.383.947), in Wollerau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier, Simon, von Birmenstorf (AG), in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uehlinger, Marco, von Neunkirch, in Würenlos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2142319, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Arcape Immobilien GmbH, in Mägenwil, CHE-195.602.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1002545).
Statutenänderung:
29.04.2015.
Sitz neu:
Othmarsingen.
Domizil neu:
Lenzburgerstrasse 9, 5504 Othmarsingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capricorn Immobilien AG (CHE-101.905.186), in Mägenwil, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jenny, Armin, von Glarus, in Amriswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Habsburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Meinrad, von Lenzburg und Hitzkirch, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Peter, von Eggiwil, in Othmarsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Salzmann, Urs, von Eggiwil, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Familienaktiengesellschaft Salzmann (CHE-103.591.549), in Othmarsingen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
TRIARCH AG (CHE-143.630.664), in Zernez, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trinkler, Christoph, von Menzingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1020333, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
TRIARCH AG, in Susch, CH-350.3.011.742-7, c/o Frau Mengia Töndury, Surpunt 88, 7542 Susch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.08.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Architekturleistungen aller Art inkl. Bauleitungen und Bauberatungen, sowie die Überbauung, der An- und Verkauf von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trinkler, Christoph, von Menzingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.