Reports for Renzo Trachsler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Renzo Trachsler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004800848, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zahntechnik Trachsler AG, in Küsnacht (ZH), CHE-107.898.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S.17, Publ. 3083536).
Statutenänderung:
20.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Zahnersatz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Peter, von Uetikon am See, in Hinwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler, Renzo, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trachsler, Doris, von Stäfa, Bubikon und Hinwil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004796094, Commercial Registry Office Berne, (36)
VZLS/ALPDS Stiftung Zahntechnik, in Bern, CHE-102.045.623, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scotolati, Richard, von Genève, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler, Renzo, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Nico, von Wald (ZH), in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle [bisher: CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3)].
Publication number: HR02-1004531785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ess Zahntechnik AG, in Zürich, CHE-101.612.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler, Renzo, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ess, Hans Peter, von Buttisholz, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli-Ess, Doris, von Bäretswil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].