Reports for Raffi Ralph Toutikian
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Raffi Ralph Toutikian
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005907261, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sanad Aero Solutions GmbH, in Kloten, CHE-115.270.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442808).
Statutenänderung:
29.11.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragene Adresse per Brief oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toutikian, Raffi Ralph, kanadischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mourad, Hani, italienischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Simonne, von Reinach AG, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lambeth, Troy Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohli, Kashish, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krupakar, Venkatesh, indischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004583174, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sanad Aero Solutions GmbH, in Kloten, CHE-115.270.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, S.0, Publ. 3360253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Raftery, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Shadid, Abdulla, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toutikian, Raffi Ralph, kanadischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mourad, Hani, italienischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3360253, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sanad Aero Solutions GmbH, in Kloten, CHE-115.270.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3114401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biella, Salvatore, von Döttingen, in Koblenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chowdhari, Rizwan, pakistanischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabler, Sabine, von Walchwil, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Simonne, von Reinach AG, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toutikian, Raffi Ralph, kanadischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johnson, Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raftery, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryan, Matthew Peter, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shadid, Abdulla, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Staatsangehöriger der Vereinigten Arabischen Emirate, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].