Reports for Joao Miguel Torres Nova
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Joao Miguel Torres Nova
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004828215, Commercial Registry Office Zug, (170)
BAMAX Consulting GmbH, bisher in Rheinwald, CHE-458.026.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540503).
Statutenänderung:
29.01.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Göblistrasse 29B, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bammatter, Max, von Oberengstringen, in Nufenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torres Nova, Joao Miguel, von Luzern, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, ].
Publication number: 3462017, Commercial Registry Office Zug, (170)
NOVA Private Finance AG, in Zug, CHE-109.910.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2309123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ak, Burak, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torres Nova, Joao Miguel, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nova, Aaron Jonathan, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3099057, Commercial Registry Office Zug, (170)
Planalp Trading AG, in Zug, CHE-114.399.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torres Nova, Joao Miguel, von Luzern, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abplanalp, Andreas, von Arosa, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.