Reports for Prof. Markus Tolnay
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Markus Tolnay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006045142, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Knochentumor-Referenzzentrum Basel am Institut für Pathologie, in Basel, CHE-110.393.517, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730453).
Name neu:
Stiftung Knochentumor-Referenzzentrum Basel am Institut für Pathologie in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 02.05.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeilhofer, Prof. Dr. Florian, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jundt, Dr. Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hefti, Prof. Dr. Fritz, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mihatsch, Prof. Dr. Michael J., deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Prein, Prof. Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bielack, Prof. Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tolnay, Prof. Dr. Markus, von Dornach, in Aesch (BL), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005990214, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Dr. med. Dora Seif-Stiftung, in Basel, CHE-110.388.290, Stiftung (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, S.0, Publ. 6894782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rochlitz, Prof. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tolnay, Prof. Markus, von Dornach, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirnhofer, Stefan Rochus, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess-Umbricht, Viviane, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005941493, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, in Basel, CHE-101.991.240, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finke, Prof. Dr. med. Daniela, von Basel und deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki Iso, Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dittmann, Prof. Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castle, Paul, von Basel und britischer Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger];
Barmettler-Sutter, Katharina, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furlano, Prof. Dr. Raoul, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesmann, Nina, von Neunforn, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiesmann Witzig, Nina];
Tolnay, Prof. Dr. Markus, von Dornach, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.